KRS 0000276840
NIP1080004904
REGON14092744100000
NazwaROLLO - CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROLLO - CATERING
Data rejestracji 27 mar 2007 (17 lat temu) 27 mar 2007
Data usunięcia 03 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SUROWIECKIEGO, 12, WARSZAWA, 02-785, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄHENRYK JAN LISZKA
Wspólnik
2007-03-27
2010-10-29
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH
MARCIN KORNELUK
Wspólnik
2010-10-29
2012-02-27
380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 190.000,00 ZŁOTYCH
DARIUSZ LEONARD NOWIŃSKI
Wspólnik
2012-02-27
2016-05-13
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁOTYCH
VOLODYMYR TOPTUNOV
Wspólnik
2016-05-13
2022-10-03
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DARIUSZ LEONARD NOWIŃSKI
PREZES ZARRZĄDU
2012-02-27
2013-11-06
TOMASZ OSZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2014-02-10
2016-05-13
VOLODYMYR TOPTUNOV
PREZES ZARZĄDU
2016-05-13
2022-10-03
SŁAWOMIR LODA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-27
2007-11-23
STANISŁAWA DANUTA RYŚNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-23
2010-10-29
IWONA KARPOWICZ DAJCZER
PREZES ZARZĄDU
2010-10-29
2012-02-27
2007-03-27
2007-06-27
"LISDEAN DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2007-06-27
2010-10-29
LISDEAN DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-29
2012-02-27
"D.Y.D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2007-03-27
2007-11-23
AL. SOLIDARNOŚCI, 53, WARSZAWA, 03-402, WARSZAWA, POLSKA
2007-11-23
2010-10-29
MRÓWCZA, 169, WARSZAWA, 04-768, WARSZAWA, POLSKA
2010-10-29
2012-02-27
RACŁAWICKA, 118, WARSZAWA, 02-634, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie