KRS 0000275044
NIP8513004639
REGON32032125100000
Nazwa"CHARTWELL GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCHARTWELL GROUP
Data rejestracji 23 lut 2007 (18 lat temu) 23 lut 2007
Data usunięcia 24 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KUŹNICKA, 1, POLICE, 72-010, POLICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8513004639
data rejestracji 15 mar 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARGARET ELLIS
Beneficjent
1936-05-02
MARTIN ELLIS
Beneficjent
1964-10-24
ALEX ULRICH NIELSEN
zgłaszający - likwidator
Wspólnik
2007-02-23
2012-01-03
58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 58.000,00 ZŁ
27151554700000
ECCENOVO PI B.V. (SPÓŁKA PRAWA HOLENDERSKIEGO)
Wspólnik
2012-01-03
2013-02-26
58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 58.000,00 ZŁ
ADWELL HOTELS LIMITED (SPÓŁKA PRAWA MALTAŃSKIEGO)
Wspólnik
2013-02-26
2023-01-24
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ
ALEX ULRICH NIELSEN
Likwidator
2022-01-28
2023-01-24
MARGARET ELLIS
Beneficjent
JEST BENEFICJENTEM THE LOUGELL REVOCABLE GRANTOR TRUST (Z SIEDZIBĄ W SZWAJCARII), KTÓRY POSIADA 45,01% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ADWELL HOTELS LIMITED (Z SIEDZIBĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHARTWELL GROUP SP. Z O.O.
MARTIN ELLIS
Beneficjent
JEST BENEFICJENTEM FRANMAR TRUST (Z SIEDZIBĄ W USA), KTÓRY POSIADA 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ADWELL HOTELS LIMITED (Z SIEDZIBĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHARTWELL GROUP SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
ALEX ULRICH NIELSEN
PREZES ZARZĄDU
2007-02-23
2022-01-28
2007-02-23
2009-08-04
POLCHAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-08-04
2022-01-28
"CHARTWELL GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-02-23
2008-10-22
WIELKA ODRZAŃSKA, 29, SZCZECIN, 70-535, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie