KRS 0000274618
NIP7331319207
REGON10031922400000
NazwaTIM HAJZLER SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaTIM HAJZLER
Data rejestracji 19 lut 2007 (18 lat temu) 19 lut 2007
Data usunięcia 31 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres OKSYWIE, 2, ŁÓDŹ, 93-451, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7331319207
data rejestracji 01 paź 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETMARIANNA TOMCZYK
Wspólnik
2007-02-19
2012-11-08
WIESŁAWA MARIA LEWAŃSKA
Wspólnik
2007-02-19
2008-08-29
MAGDALENA JOANNA LEWAŃSKA
Wspólnik
2008-08-29
2012-11-08
MARZENA ANNA HAJZLER
Wspólnik
2012-11-08
2023-07-31
TOMASZ PIOTR HAJZLER
Wspólnik
2012-11-08
2023-07-31
IZABELA KATARZYNA DĄBEK
Wspólnik
2012-11-08
2023-07-31
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
MARIANNA TOMCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2007-02-19
2012-11-08
WIESŁAWA MARIA LEWAŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2007-02-19
2008-08-29
MAGDALENA JOANNA LEWAŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2008-08-29
2012-11-08
MARZENA ANNA HAJZLER
Członek Organu Reprezentacji
2012-11-08
2023-07-31
TOMASZ PIOTR HAJZLER
Członek Organu Reprezentacji
2012-11-08
2023-07-31
IZABELA KATARZYNA DĄBEK
Członek Organu Reprezentacji
2012-11-08
2023-07-31
2007-02-19
2012-11-08
MARIANNA TOMCZYK SPÓŁKA JAWNA
2007-02-19
2012-11-08
JONSCHERA, 7, ŁÓDŹ, 91-849, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie