KRS 0000070482
NIP7272547785
REGON47294655600000
NazwaALOES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALOES
Data rejestracji 11 gru 2001 (23 lata temu) 11 gru 2001
Data usunięcia 17 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HUBALA, 1, ŁÓDŹ, 94-048, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 81600,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7272547785
data rejestracji 01 lut 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #869 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJSZYMON PIOTR KRUŚ
Beneficjent
RAFAŁ KRUŚ
Beneficjent
TERESA JADWIGA KRUŚ
reprezentant
TOMASZ PIOTR HAJZLER
Wspólnik
2001-12-11
2007-09-10
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.200 ZŁ
TERESA HAJZLER
Wspólnik
2001-12-11
2007-09-10
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.200 ZŁ
MARZENA ANNA HAJZLER
Wspólnik
2001-12-11
2007-09-10
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.200 ZŁ
EWA MAGDALENA KRUŚ
Wspólnik
2007-09-10
2016-03-22
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.800 ZŁOTYCH
JOANNA MAŁGORZATA WARA WĄSOWSKA
Wspólnik
2007-09-10
2016-03-22
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.800 ZŁOTYCH
RAFAŁ KRUŚ
Wspólnik
2016-03-22
2020-06-10
71 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 56.800,00 ZŁ
TERESA JADWIGA KRUŚ
Wspólnik
2016-03-22
2020-06-10
31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.800,00 ZŁ
Wspólnik
2020-06-10
2020-12-17
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 81.600,00 ZŁ
36938809900000
RAFAŁ KRUŚ
Prokurent
2018-05-30
2020-12-17
PROKURA SAMOISTNA
SZYMON PIOTR KRUŚ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
RAFAŁ KRUŚ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ PIOTR HAJZLER
PREZES
2001-12-11
2007-07-30
TOMASZ PIOTR HAJZLER
PREZES ZARZĄDU
2007-07-30
2007-09-10
MARZENA ANNA HAJZLER
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-30
2007-09-10
TERESA HAJZLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-30
2007-09-10
IZABELA DĄBEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-30
2007-09-10
EWA MAGDALENA KRUŚ
PREZES ZARZĄDU
2007-09-10
2016-03-22
JOANNA MAŁGORZATA WARA WĄSOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-09-10
2016-03-22
TERESA JADWIGA KRUŚ
PREZES ZARZĄDU
2016-03-22
2020-12-17
RAFAŁ KRUŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-22
2018-05-30
2001-12-11
2020-12-17
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-11
2020-12-17
ALOES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-11
2020-12-17
HUBALA, 1, ŁÓDŹ, 94-048, ŁÓDŹ, POLSKA
2015-03-26
2020-12-17
4773Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
2016-03-22
2020-12-17
2120Z - PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
2016-03-22
2020-12-17
4646Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
2016-03-22
2020-12-17
4774Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2016-03-22
2020-12-17
4775Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2016-03-22
2020-12-17
8621Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
2016-03-22
2020-12-17
8622Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
2016-03-22
2020-12-17
869 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie