KRS 0000065766
NIP7282423671
REGON47294662200000
Nazwa"APTEKA TESSA TMT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAPTEKA TESSA TMT
Data rejestracji 27 lis 2001 (23 lata temu) 27 lis 2001
Data usunięcia 24 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIDZEWSKA, 22, ŁÓDŹ, 92-303, ŁODŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 90000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7282423671
data rejestracji 30 sty 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 lut 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#2441Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2442Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #8511Z SZPITALNICTWO #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #8513Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8514C POZOSTAŁA DZIAŁALANOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8514D 1. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA I LECZNICZA 2. OPIEKA NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMIMARZENA ANNA HAJZLER
Beneficjent
TOMASZ PIOTR HAJZLER
Beneficjent
MARZENA ANNA HAJZLER
reprezentant
TOMASZ PIOTR HAJZLER
reprezentant
TOMASZ PIOTR HAJZLER
Wspólnik
2001-11-27
2015-11-24
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ
TERESA HAJZLER
Wspólnik
2001-11-27
2014-10-16
60 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 (PIĘĆSET) ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁ
MARZENA ANNA HAJZLER
Wspólnik
2001-11-27
2015-11-24
60 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 (PIĘĆSET) ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁ
MARZENA ANNA HAJZLER
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
TOMASZ PIOTR HAJZLER
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ POSIADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO WICEPREZES Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
TOMASZ PIOTR HAJZLER
PREZES
2001-11-27
2015-11-24
MARZENA ANNA HAJZLER
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-20
2015-11-24
TERESA HAJZLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-20
2014-10-16
IZABELA DĄBEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-20
2015-11-24
2001-11-27
2007-08-20
"TMT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-27
2007-08-20
HUBALA, 1, ŁÓDŹ, 94-048, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie