KRS 0000272370
NIP5272531174
REGON14084832200000
NazwaTANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTANOVA
Data rejestracji 23 sty 2007 (18 lat temu) 23 sty 2007
Data usunięcia 13 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA OLBRACHTA, 94, WARSZAWA, 01-102, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 460400,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272531174
data rejestracji 07 lut 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #55 HOTELE I RESTAURACJE #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTUWspólnik
2007-01-23
2012-10-04
2.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 230.000 ZŁOTYCH
01588679100000
DOROTA AGNIESZKA JAWORSKA MOSAKOWSKA
Wspólnik
2008-01-15
2020-01-13
533 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53.300 ZŁOTYCH
IWONA JADWIGA WAKER
Wspólnik
2008-01-15
2020-01-13
533 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53.300 ZŁOTYCH
TAMARA MARIA OLESZCZUK
Wspólnik
2008-01-15
2020-01-13
1064 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 106.400,00 ZŁOTYCH
KATARZYNA KRYSTYNA DĄBROWSKA
Wspólnik
2008-01-15
2020-01-13
1330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 133.000,00 ZŁOTYCH
JOLANTA BOŻENA OLEJNIK
Wspólnik
2012-10-04
2020-01-13
1144 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 114.400,00 ZŁOTYCH
DOROTA AGNIESZKA JAWORSKA MOSAKOWSKA
Likwidator
2019-07-02
2020-01-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiNASTĘPUJĄCE OSOBY SĄ UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TAMARA MARIA OLESZCZUK
PREZES ZARZĄDU
2007-01-23
2019-07-02
IWONA JADWIGA WAKER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-23
2019-07-02
DARIUSZ GURZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-23
2008-01-15
DOROTA AGNIESZKA JAWORSKA MOSAKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-15
2019-07-02
2007-01-23
2019-07-02
TANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie