KRS 0000271347
NIP5272530097
REGON14081383200000
NazwaFORUM ROZWOJU MENEDŻERSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFORUM ROZWOJU MENEDŻERSKIEGO
Data rejestracji 02 lut 2007 (18 lat temu) 02 lut 2007
Data usunięcia 25 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SOLEC, 38, WARSZAWA, 00-394, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKTOMASZ BOGDAN SZCZĘSNY
Wspólnik
2007-02-02
2009-06-18
265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.250 ZŁOTYCH
MARZENA SZCZĘSNA
Wspólnik
2007-02-02
2018-09-25
1386 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 69 300 ZŁOTYCH
PAWEŁ WŁADYSŁAW WOJTKIEWICZ
Wspólnik
2007-02-02
2009-07-24
192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.600 ZŁOTYCH
ŁUKASZ MICHAŁ MYSZKA
Wspólnik
2007-02-02
2009-06-18
148 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.400 ZŁOTYCH
MIKOŁAJ MACIEJ LASKOWSKI
Wspólnik
2007-02-02
2008-01-11
175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.750 ZŁOTYCH
OTAGO CAPITAL, LP
Wspólnik
2008-01-11
2009-06-18
435 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.750 ZŁOTYCH
MARZENA SZCZĘSNA
Likwidator
2018-04-18
2018-09-25
RYSZARD ANDRZEJ MYSZKA
Członek Organu Nadzoru
2008-01-11
2010-01-25
WITOLD PŁOTKA
Członek Organu Nadzoru
2008-01-11
2010-01-25
JAN MARIAN FIJOR
Członek Organu Nadzoru
2008-01-11
2010-01-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ BOGDAN SZCZĘSNY
PREZES ZARZĄDU
2007-02-02
2010-01-25
MARZENA SZCZĘSNA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-02-02
2010-01-25
MARZENA SZCZĘSNA
PREZES ZARZĄDU
2010-01-25
2018-04-18
PAWEŁ WŁADYSŁAW WOJTKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-02-02
2010-01-25
2007-02-02
2007-03-01
FORUM ROZWOJU MENADŻERSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-03-01
2018-04-18
FORUM ROZWOJU MENEDŻERSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-02-02
2009-06-18
AL. JANA PAWŁA II, 61, WARSZAWA, 01-031, WARSZAWA, POLSKA
2009-06-18
2018-04-18
MOKOTOWSKA, 4/6, WARSZAWA, 00-641, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie