KRS 0000254945
NIP1070007290
REGON14079370400000
NazwaSUDOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSUDOP POLSKA
Data rejestracji 11 kwi 2006 (18 lat temu) 11 kwi 2006
Data usunięcia 01 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SOLEC, 38, WARSZAWA, 00-394, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1300000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJSUDOP GROUP A.S. Z SIEDZIBĄ W PRADZE
Wspólnik
2006-04-11
2017-02-01
26.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.300.000,00 ZŁOTYCH
TOMAS SLAMA
Likwidator
2015-10-20
2017-02-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, SAMODZIELNIE
JAROSLAV CEJP
PREZES ZARZĄDU
2006-04-11
2009-07-20
TOMAS SLAVICEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-11
2009-07-20
TOMAS SLAVICEK
PREZES ZARZĄDU
2009-07-20
2010-06-17
JAROSLAV VOSAHLO
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-11
2009-07-20
TOMAS SLAMA
WICE PREZES ZARZĄDU
2009-07-20
2015-10-20
BOGDAN PĘSZKAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-20
2010-06-17
PAVEL HAVLIČEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-17
2014-02-27
EMIL ŠPAČEK
PREZES ZARZĄDU
2010-06-17
2015-04-21
MICHAŁ WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-04-21
2015-10-20
2006-04-11
2015-10-20
SUDOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-04-11
2009-07-20
AL. JEROZOLIMSKIE, 155, WARSZAWA, 02-326, WARSZAWA, POLSKA
2009-07-20
2011-03-23
ŚWIĘTOKRZYSKA, 14, WARSZAWA, 00-050, WARSZAWA, POLSKA
2011-03-23
2015-04-21
TAMKA, 16, WARSZAWA, 00-349, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie