KRS 0000175173
NIP5252160444
REGON01611316300000
NazwaWIB ECONLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWIB ECONLAB
Data rejestracji 13 paź 2003 (21 lat temu) 13 paź 2003
Data usunięcia 02 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SOLEC, 38, WARSZAWA, 00-394, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 65000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252160444
data rejestracji 17 mar 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.MARIOLA SZYMAŃSKA-KOSZCZYC
Beneficjent
TOMASZ JANKOWSKI
reprezentant
WALDEMAR ZBYTEK
Beneficjent
MICHAŁ POLAK
Beneficjent
WALDEMAR ZBYTEK
reprezentant
Wspólnik
2003-10-13
2021-02-02
130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65 000 ZŁOTYCH
01018940300000
WOJCIECH STANISŁAW KURYŁEK
Wspólnik
2003-10-13
2004-07-30
12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
KONRAD JÓZEF SOSZYŃSKI
Wspólnik
2003-10-13
2004-07-30
5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
BARTŁOMIEJ BAŃKOWSKI
Wspólnik
2003-10-13
2006-04-28
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500,00 ZŁOTYCH
AGNIESZKA ANNA CHOJECKA ZAPERTY
Prokurent
2003-10-13
2006-04-28
SAMOISTNA
TOMASZ JANKOWSKI
Prokurent
2008-08-21
2009-07-28
SAMOISTNA
WALDEMAR ZBYTEK
Likwidator
2020-07-15
2021-02-02
TOMASZ JANKOWSKI
Likwidator
2020-07-15
2021-02-02
MARIOLA SZYMAŃSKA-KOSZCZYC
Beneficjent
WICEPREZES FUNDACJI WARSZAWSKI INSTYTUT BANKOWOŚCI, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE.
WALDEMAR ZBYTEK
Beneficjent
PREZES FUNDACJI WARSZAWSKI INSTYTUT BANKOWOŚCI, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE.
MICHAŁ POLAK
Beneficjent
WICEPREZES FUNDACJI WARSZAWSKI INSTYTUT BANKOWOŚCI, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.W RAZIE POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU JEST ON WYKONYWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, KTÓRY JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. 2.W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA SIĘ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A)PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, B)CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
ANDRZEJ CZESŁAW LECH
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-13
2006-04-28
ANDRZEJ CZESŁAW LECH
PREZES ZARZĄDU
2006-04-28
2016-07-27
MARCIN SZCZUDŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-07-30
2006-04-28
AGNIESZKA ANNA CHOJECKA ZAPERTY
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-28
2008-08-21
BARTŁOMIEJ BAŃKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-13
2004-07-30
BARTŁOMIEJ BAŃKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-30
2009-07-28
TOMASZ JANKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-07-28
2020-07-15
MAREK RADZIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-07-27
2017-04-12
WALDEMAR ZBYTEK
PREZES ZARZĄDU
2017-04-12
2020-07-15
2003-10-13
2020-07-15
WIB ECONLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-13
2006-04-28
SMOLNA, 10A, WARSZAWA, 00-375, WARSZAWA, POLSKA
2006-04-28
2018-12-04
WIEJSKA, 12A, WARSZAWA, 00-490, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie