KRS 0000270287
NIP7010048851
REGON14072920900000
NazwaNRNF OGRODY KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNRNF OGRODY KRAKÓW
Data rejestracji 20 gru 2006 (18 lat temu) 20 gru 2006
Data usunięcia 22 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KRÓLOWEJ JADWIGI, 170, KRAKÓW, 30-212, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010048851
data rejestracji 05 sty 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 sie 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIJACEK ROMAN SMOK
Beneficjent
JACEK ROMAN SMOK
reprezentant
Wspólnik
2006-12-20
2016-11-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
01156901300000
Wspólnik
2016-11-09
2021-03-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
35676796400000
Wspólnik
2021-03-23
2021-09-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
01219263900000
JACEK ROMAN SMOK
Beneficjent
Z UWAGI NA BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO, NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU, OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
JACEK ROMAN SMOK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-09-04
2021-09-22
ROBERT PAWEŁ KALETA
PREZES ZARZĄDU
2006-12-20
2016-11-09
JOANNA ANNA KONIUSZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-11-09
2020-09-04
2006-12-20
2016-11-09
"AGENCJA ARTYSTYCZNA PROXIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-12-20
2016-11-09
ŻWIRKI I WIGURY, 99A, WARSZAWA, 02-089, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie