KRS 0000270138
NIP6792921491
REGON12039493100000
NazwaC.O.P.S. TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaC.O.P.S. TECHNOLOGY
Data rejestracji 19 gru 2006 (18 lat temu) 19 gru 2006
Data usunięcia 25 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 74, SZCZANIEC, 66-225, SZCZANIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMIWERNER LUZ
Wspólnik
2006-12-19
2020-11-25
26O UDZIAŁÓW PO 100(STO ZŁOTYCH)KAŻDY,ŁĄCZNA WARTOŚĆ 26000(DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ALOIS ROSTEK
Wspólnik
2006-12-19
2010-05-13
24O UDZIAŁÓW PO 100(STO ZŁOTYCH)KAŻDY,ŁĄCZNA WARTOŚĆ 24000(DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĘCE ZŁOTYCH)
KERSTIN BERTOUX HACHENBERGER
Wspólnik
2010-05-13
2020-11-25
240 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000 ZŁ
KERSTIN BERTOUX HACHENBERGER
Prokurent
2008-04-10
2009-09-01
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ROBERT ROSTEK
Prokurent
2009-09-01
2014-03-31
PROKURA SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO,WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ROBERT JAKOB ROSTEK
VICE PREZES ZARZĄDU
2007-08-08
2008-04-10
WERNER LUZ
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2006-12-19
2007-08-08
ALOIS ROSTEK
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2006-12-19
2007-08-08
KERSTIN MARIA BERTOUX HACHENBERGER
PREZES ZARZĄDU
2007-08-08
2008-04-10
ROBERT JAKOB ROSTEK
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2008-04-10
2009-09-01
ALOIS ROSTEK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2008-04-10
2010-05-13
ALOIS ROSTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-13
2013-05-28
WERNER LUZ
PREZES ZARZĄDU
2008-04-10
2020-11-25
2006-12-19
2011-11-04
GATV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-12-19
2014-03-31
FAŁĘCKA, 39, KRAKÓW, 30-441, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie