KRS 0000002176
REGON35628475700000
NazwaBURWITZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBURWITZ POLSKA
Data rejestracji 28 mar 2001 (23 lata temu) 28 mar 2001
Data usunięcia 17 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOŁTYSOWSKA, 10 C, KRAKÓW, 31-589, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2626Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW I WYROBÓW CERAMICZNYCH OGNIOTRWAŁYCH #2921 PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH #2956 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWSPÓŁKA POD FIRMĄ : BURWITZ FEUERUNGSBAU G.M.B.H. Z SIEDZIBĄ W PEINE ( NIEMCY )
Wspólnik
2001-03-28
2018-12-17
140 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 1.000,00 KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 140.000,00 PLN
ALOIS ROSTEK
Wspólnik
2001-03-28
2001-10-29
60 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ KAŻDY - O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00ZŁ
INSTYTUT MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH W GLIWICACH
Wspólnik
2002-07-09
2018-12-17
60 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 1.000,00 PLN KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 60.000,00 PLN
000031101
JERZY SAS TOPOLNICKI
Prokurent
2001-03-28
2002-03-25
SAMOISTNA
OLAF JURGEN HELM
Prokurent
2001-03-28
2018-12-17
SAMOISTNA
JAN ANTOSZ
Prokurent
2002-07-09
2018-12-17
PROKURA SAMOISTNA
GERHARD KARL KURT BINDER
Prokurent
2001-03-28
2018-12-17
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU CZŁONKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. PROKURA SAMOISTNA
WILHELM GERHARD VENN
PREZES ZARZĄDU
2001-03-28
2018-12-17
ALOIS ROSTEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-03-28
2001-10-29
2001-03-28
2001-06-11
KAZIMIERZA NITSCHA, 17, KRAKÓW, 30 - 225, KRAKÓW, POLSKA
2001-06-11
2001-08-02
KAZIMIERZA NITSCHA, 19, KRAKÓW, 30-225, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie