KRS 0000122038
NIP6762211796
REGON35653005000000
NazwaROSCO ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROSCO ART
Data rejestracji 09 lip 2002 (22 lata temu) 09 lip 2002
Data usunięcia 02 mar 2023 02 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STRADOMSKA, 15, KRAKÓW, 31-068, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 160000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #923 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA #924 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #925 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAALOIS ROSTEK
Wspólnik
2002-07-09
2002-12-23
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 20000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ROMAN KRZYSZTOF DZIADKIEWICZ
Wspólnik
2002-07-09
2023-03-02
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 20000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WOJCIECH STANISŁAW KOSMA
Wspólnik
2002-07-09
2023-03-02
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30000 PLN
Wspólnik
2002-12-23
2023-03-02
180 UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI 90000 PLN
93039414000000
TADEUSZ KULAS
Wspólnik
2003-02-11
2023-03-02
40 UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI 20000 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ROMAN KRZYSZTOF DZIADKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-07-09
2002-12-23
TADEUSZ KULAS
PREZES
2002-12-23
2003-02-11
TADEUSZ KULAS
I-SZY WICE PREZES
2003-02-11
2021-10-11
ROBERT ROSTEK
II-GI WICEPREZES
2003-02-11
2021-10-11
PIOTR BROWARSKI
PREZES
2003-02-11
2021-10-11
WOJCIECH STANISŁAW KOSMA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-09
2003-02-11
JAN CELEJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-09
2002-12-23
2002-07-09
2003-02-11
36,6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie