KRS 0000269536
NazwaFUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaFUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaFUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Data rejestracji 13 gru 2006 (18 lat temu) 13 gru 2006
Data usunięcia 18 kwi 2011 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres ZIELNA, 37, WARSZAWA, 00-108, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego ONZE LIEVE VROUWEPLEIN, 22, MAASTRICHT, 6211, HA MAASTRICHT, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8411Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8542B SZKOŁY WYŻSZEGORAN RODIN
Członek Organu Nadzoru
2006-12-13
2011-04-18
ANDRE GIANNECHINI
Członek Organu Nadzoru
2006-12-13
2008-12-17
EDMOND SULLIVAN
Członek Organu Nadzoru
2006-12-13
2008-12-17
JOHN BARKER CB
Członek Organu Nadzoru
2006-12-13
2008-12-17
ROGER WILSHAW
Członek Organu Nadzoru
2006-12-13
2008-12-17
CARLO D'ORTA
Członek Organu Nadzoru
2006-12-13
2008-12-17
TEUVO METSAPELTO
Członek Organu Nadzoru
2006-12-13
2011-04-18
ASKO LINDQVIST
Członek Organu Nadzoru
2006-12-13
2011-04-18
KYRIAKI CHRISTODOULOU
Członek Organu Nadzoru
2006-12-13
2008-12-17
GUNTHER WURSTER
Członek Organu Nadzoru
2006-12-13
2011-04-18
SŁAWOMIR ŻAŁOBKA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-12-13
2011-04-18
ORGAN REPREZENTACJIDYREKTOR GENERALNY
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
GERARD RENE DRUESNE
DYREKTOR GENERALNY
2006-12-13
2008-12-17
MARGA PRÖHL SCHRÖDER
DYREKTOR GENERALNY
2009-03-18
2011-04-18
2006-12-13
2009-09-04
WAWELSKA, 56, WARSZAWA, 00-922, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie