KRS 0000268448
REGON12035892900000
NazwaCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCORE
Data rejestracji 27 lis 2006 (18 lat temu) 27 lis 2006
Data usunięcia 10 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ., ., KRAKÓW, ., ., POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #455 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #6412 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ OPERATOR PUBLICZNY #6420 TELEKOMUNIKACJA #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/.PAWEŁ ANTONI ŚWIERK
Wspólnik
2006-11-27
2009-01-29
51 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 25.500 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
PIOTR IGNACY ŚWIERK
Wspólnik
2006-11-27
2009-01-29
49 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 24.500 ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
PAWEŁ MAZUR
Wspólnik
2009-01-29
2018-07-10
100 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁÓW 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
PAWEŁ MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2009-01-29
2013-04-30
PAWEŁ ANTONI ŚWIERK
PREZES ZARZĄDU
2006-11-27
2009-01-29
PIOTR IGNACY ŚWIERK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2006-11-27
2009-01-29
2006-11-27
2009-01-29
M.I B. WYSŁOUCHÓW, 48, KRAKÓW, 30-611, KRAKÓW, POLSKA
2009-01-29
2013-09-17
PĘDZICHÓW, 6, KRAKÓW, 31-152, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie