KRS 0000056150
REGON35703358900000
NazwaCBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCBC
Data rejestracji 25 paź 2001 (23 lata temu) 25 paź 2001
Data usunięcia 21 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ., ., KRAKÓW, ., ., POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#80 EDUKACJA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMIALONIA CONSULTANCY LIMITED
Wspólnik
2001-10-25
2018-06-21
78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3900,- ZŁ (TRZY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
AGNIESZKA MONIKA SZELĄG
Prokurent
2001-10-25
2018-06-21
SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. REPREZENTACJA PRZEZ PROKURENTA - SAMODZIELNA
JOHN BRAM LEVINE
PREZES ZARZĄDU
2001-10-25
2018-06-21
2001-10-25
2009-03-04
WIELICKA, 93, KRAKÓW, 30-552, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie