KRS 0000130012
NIP6792540139
REGON35158747600000
NazwaGROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGROM
Data rejestracji 10 wrz 2002 (22 lata temu) 10 wrz 2002
Data usunięcia 15 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ., ., KRAKÓW, ., ., POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5162Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7440Z REKLAMA #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #3110B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHBOGUSŁAW DYMEK
Wspólnik
2002-09-10
2004-03-16
25 UDZIAŁÓW PO 1000 PLN KAŻDY, W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 PLN
JAN FRANCISZEK KUCHNIK
Wspólnik
2004-03-16
2016-11-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ.
KRZYSZTOF JERZY KITLIŃSKI
Wspólnik
2002-09-10
2004-03-16
25 UDZIAŁÓW PO 1000 PLN KAŻDY, W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 PLN
URSZULA ADAMCZYK KLASA
Prokurent
2002-09-10
2004-03-16
SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ WE WSZLKICH SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM
JAN FRANCISZEK KUCHNIK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-16
2013-11-06
KRZYSZTOF JERZY KITLIŃSKI
PREZES
2002-09-10
2003-12-02
KRZYSZTOF JERZY KITLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-02
2004-03-16
BOGUSŁAW DYMEK
CZŁONEK
2002-09-10
2003-12-02
BOGUSŁAW DYMEK
PREZES ZARZĄDU
2003-12-02
2004-03-16
2002-09-10
2003-12-02
DEKERTA, 5, KRAKÓW, 30-703, KRAKÓW, POLSKA
2003-12-02
2004-03-16
DĄBROWSKIEGO, 24, KRAKÓW, 30-532, KRAKÓW, POLSKA
2004-03-16
2011-02-11
MAKUSZYŃSKIEGO, 10A, KRAKÓW, 31-752, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie