KRS 0000262326
REGON08011849800000
NazwaŻYCIE DLA PAŁACU
Krótka nazwaŻYCIE DLA PAŁACU
Data rejestracji 21 sie 2006 (18 lat temu) 21 sie 2006
Data usunięcia 01 cze 2010 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres SŁONECZNA, 1, BOJADŁA, 66-130, BOJADŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #9252B OCHRONA ZABYTKÓW #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9231G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #8514F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5212 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7440Z REKLAMA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄADAM NOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-21
2010-06-01
ANNA ŁUKASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-08-21
2010-06-01
TADEUSZ LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-21
2007-10-03
WŁADYSŁAW SZYLER
Członek Organu Nadzoru
2006-08-21
2007-10-03
LEO GIROTTI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-21
2010-06-01
STEFANO DOMENCHINI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-21
2010-06-01
JOANNA BRAJTOWNIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-21
2010-06-01
MIROSŁAW GANECKI
Likwidator
2010-05-31
2010-06-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiPREZES I WICEPREZES REPREZENTUJĄ FUNDACJĘ NA ZEWNĄTRZ JEDNOOSOBOWO A CZŁONKOWIE ZARZĄDU TYLKO ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB VICE-PREZESEM. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH FUNDACJI WYMAGA PODPISU PREZESA I VIC-EPREZESA JEŻELI PRZEKRACZA KWOTĘ 50000,00ZŁ. CZŁONKOWIE ZARZĄDU NIE POSIADAJĄ PRAWA DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU FUNDACJI.
ANNA ŁUKASIEWICZ
PREZES FUNDACJI
2006-08-21
2008-03-03
WIESŁAW RATAJCZAK
WICEPREZES
2006-08-21
2007-10-03
ADAM NOWICKI
VICE-PREZES
2007-10-03
2010-05-31
MIROSŁAW GANECKI
PREZES
2008-03-03
2010-05-31
2006-08-21
2010-06-01
FUNDACJA
2006-08-21
2010-06-01
ŻYCIE DLA PAŁACU
2006-08-21
2010-06-01
SŁONECZNA, 1, BOJADŁA, 66-130, BOJADŁA, POLSKA
2006-08-21
2010-06-01
5510Z - OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA.
2006-08-21
2010-06-01
5530A - RESTAURACJE
2006-08-21
2010-06-01
9252B - OCHRONA ZABYTKÓW
2006-08-21
2010-06-01
9272Z - DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2006-08-21
2010-06-01
9231G - ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2006-08-21
2010-06-01
9231E - DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH
2006-08-21
2010-06-01
8514F - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2006-08-21
2010-06-01
8042B - KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2006-08-21
2010-06-01
2215Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC WYDAWNICZA.
2006-08-21
2010-06-01
5139Z - NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH.
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie