KRS 0000221246
NIP8960006112
REGON00134848400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HALINKA"
Krótka nazwaMIESZKANIOWA "HALINKA"
Data rejestracji 09 lis 2004 (20 lat temu) 09 lis 2004
Data usunięcia 24 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SĘPA SZARZYŃSKIEGO, 74, WROCŁAW, 50-334, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8960006112
data rejestracji 01 sty 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEZBIGNIEW SROKA
Członek Organu Nadzoru
2004-11-09
2008-06-06
TADEUSZ LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-29
2013-09-20
ANNA WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-06-06
2013-09-20
STANISŁAW KWAŚNIOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-06-06
2013-09-20
MIROSŁAW KWAŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2013-09-20
2019-10-24
WIKTOR SŁOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-09-20
2019-10-24
ZBIGNIEW SROKA
Członek Organu Nadzoru
2013-09-20
2019-10-24
MARZANNA MARIA KOZERA
Członek Organu Nadzoru
2004-11-09
2007-08-29
WŁADYSŁAW PAWEŁ TWARÓG
Członek Organu Nadzoru
2004-11-09
2008-06-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiPREZES I CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
KAZIMIERZ ZDZISŁAW PABISIAK
PREZES
2004-11-09
2019-10-24
STANISŁAW KWAŚNIOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-09
2008-06-06
TADEUSZ LEWANDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-09
2007-08-29
WIKTOR SŁOMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-09
2013-09-20
ZBIGNIEW JAN SROKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-06
2013-09-20
TADEUSZ LEWANDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-20
2019-10-24
STANISŁAW KWAŚNIOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-20
2019-10-24
2004-11-09
2008-06-06
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "HALINKA" WE WROCŁAWIU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie