KRS 0000531191
NIP9731019438
REGON36007365500000
NazwaDUAL SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDUAL SYSTEM
Data rejestracji 12 lis 2014 (10 lat temu) 12 lis 2014
Data usunięcia 03 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GENERAŁA JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 41 B, ZIELONA GÓRA, 65-021, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2782063,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2782063,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2782063
Dane podatkowe
NIP 9731019438
data rejestracji 28 lut 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2442B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2453Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICHADAM NOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2016-01-28
2021-09-03
RENATA KRAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-10-19
2021-09-03
ADRIAN ANDRZEJ WAŁĘSA
Członek Organu Nadzoru
2014-11-12
2016-01-28
WALDEMAR NIEKRASZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-11-12
2021-09-03
ARTUR KRAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-11-12
2018-10-19
ADAM NOWICKI
Beneficjent
ARTUR KRAJEWSKI
Beneficjent
ARTUR KRAJEWSKI
reprezentant
ANDRZEJ KOŁODZIEJSKI
Likwidator
2021-01-08
2021-02-01
PIOTR JAN PANCERZ
Likwidator
2021-02-01
2021-09-03
ADAM NOWICKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ARTUR KRAJEWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.
ADAM NOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2014-11-12
2016-01-28
ADRIAN ANDRZEJ WAŁĘSA
PREZES ZARZĄDU
2016-01-28
2017-05-23
RAFAŁ KOLASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-05-23
2018-10-19
ARTUR KRAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-19
2020-12-15
ANDRZEJ KOŁODZIEJSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-12-15
2021-01-08
2014-11-12
2021-01-08
DUAL SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
2014-11-12
2020-12-15
GENERAŁA JÓZEFA BEMA, 29, ZIELONA GÓRA, 65-170, ZIELONA GÓRA, POLSKA
2020-12-15
2021-02-01
UL. WARYŃSKIEGO, 12, JASIEŃ, 68-320, JASIEŃ, POLSKA
0808-SEE.711. 2022 JK
2022-02-18
2022-05-16
104426.87 PLN
0811-723.265925.2021
Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
0808-711.SEE.93.2022.JK
2022-02-18
2022-05-16
111879.07 PLN
0809-723.746850.2021
Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
0808- SEE.711. 2022 JK
2022-02-18
2022-05-16
46176.03 PLN
0808-723.1046448.2021
Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
0808-SEE.711. 2022 JK
2022-02-18
2022-05-16
2142.11 PLN
0811-723.486389.2021
Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
0808- SEE.711. 2022 JK
2022-02-18
2022-05-16
270925.65 PLN
0808-723.1046689.2021
Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie