KRS 0000261350
NIP1070005380
REGON14064253700000
NazwaINNOVIA FILMS (COMMERCIAL) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINNOVIA FILMS (COMMERCIAL) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaINNOVIA FILMS (COMMERCIAL) LIMITED PRIVATE LIMITED PRIVATE LIMITED
Data rejestracji 03 sie 2006 (18 lat temu) 03 sie 2006
Data usunięcia 26 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres WINIARSKA, 1, POZNAŃ, 60-654, POZNAŃ, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego THE COACH HOUSE, WEST STREET, WIGTON, CA7 9PD, CUMBRIA, WIELKA BRYTANIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWHENRYK JERZY BENEDYKT ZIMMERMANN
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-08-03
2007-02-05
ANDRZEJ RYSZARD KORNACKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-02-05
2017-04-06
NATHALIE HENS
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-02-05
2007-07-04
TAMARA FOUTRÉ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-07-04
2017-10-25
BARTOSZ PAWEŁ OLEJNICZAK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2017-04-06
2017-10-25
DOMINIC HEATON
Likwidator
2017-10-25
2018-11-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z SEKRETARZEM ŁĄCZNIE.
DAVID GEORGE BEEBY
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-03
2016-07-19
ANGUS MARTIN LEITCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-03
2016-07-19
DAVID MICHAEL HORTON
SEKRETARZ
2006-08-03
2017-10-25
DENNIS MATTHEWMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-03
2016-07-19
WILLIAM RUSSELL FOX
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-19
2017-10-25
ANDREW EDWARD BAYLIFF
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-19
2017-10-25
IAN ROBINSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-19
2017-10-25
JULIAN DELANO
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-03
2016-07-19
DOMINIC MARK HEATON
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-19
2017-10-25
2006-08-03
2017-10-25
INNOVIA FILMS (COMMERCIAL) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2006-08-03
2017-12-29
INNOVIA FILMS (COMMERCIAL) LIMITED
2006-08-03
2007-02-05
KRÓLEWSKA, 27, WARSZAWA, 00-060, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie