KRS 0000132878
REGON01036912800000
NazwaKOCH CARBON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKOCH CARBON POLSKA
Data rejestracji 26 wrz 2002 (22 lata temu) 26 wrz 2002
Data usunięcia 25 sty 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRÓLEWSKA, 27, WARSZAWA, 00-060, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 792000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#101 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA #102 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #103 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #111 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #112 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z EKSPLOATACJĄ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #145 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #2310 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW KOKSOWANIA WĘGLA #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7420B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMAKOCH MINERAL SERVICES, LLC
Wspólnik
2002-09-26
2006-01-25
1.584 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 792.000 ZŁ (SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
HENRYK JERZY BENEDYKT ZIMMERMANN
Likwidator
2004-07-15
2006-01-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
JOSEPH WILLIAM MOELLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-26
2003-02-18
TYE GARY DARLAND
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-18
2004-07-15
2002-09-26
2004-07-15
KOCH CARBON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie