KRS 0000036074
REGON01636704700000
NazwaALNO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALNO POLSKA
Data rejestracji 16 sie 2001 (23 lata temu) 16 sie 2001
Data usunięcia 23 sty 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRÓLEWSKA, 27, WARSZAWA, 00-060, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 900000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5115 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCHALNO AG
Wspólnik
2001-08-16
2007-01-23
900 UDZIAŁÓW PO 1000 PLN O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900 000 PLN
HENRYK JERZY BENEDYKT ZIMMERMANN
Likwidator
2005-05-19
2007-01-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARIUS GEORG DUDZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-16
2002-03-19
ANTON FELIX HEIGLE
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-16
2002-03-19
ZBIGNIEW ŁADOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-19
2005-05-19
2001-08-16
2005-05-19
ALNO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-16
2005-05-19
POWSTAŃCÓW, 23/27, ZIELONKA, 05-220, ZIELONKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie