KRS 0000259716
NIP9542559257
REGON24039295900000
NazwaTECHMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTECHMANN
Data rejestracji 30 cze 2006 (18 lat temu) 30 cze 2006
Data usunięcia 22 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BYTOMSKA, 14, KARCHOWICE, 42-674, ZBROSŁAWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGOANTONI GOŁASZEWSKI
Wspólnik
2006-06-30
2010-01-13
130 UDZIAŁÓW O ŁĄCCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00ZŁ
ARKADIUSZ ALEKSANDER GOŁASZEWSKI
Wspólnik
2006-06-30
2010-01-13
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500,00 ZŁ
SYLWERIUSZ MARCIN KRÓLAK
Wspólnik
2006-06-30
2007-05-31
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7500,00 ZŁ
DARIUSZ CZESŁAW WOŹNICKI
Wspólnik
2006-06-30
2007-08-29
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22 500,00 ZŁ
TADEUSZ RUSAK
Wspólnik
2007-08-29
2014-09-23
305 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.500,00 ZŁ
EUGENIUSZ EMIL SZCZERBAK
Wspólnik
2007-08-29
2010-01-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00ZŁ
KRZYSZTOF JAN KOWAL
Wspólnik
2007-11-19
2014-09-23
195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.500 ,00 ZŁ
JAKUB SZCZEPANIAK
Wspólnik
2014-09-23
2016-04-27
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25000,00 ZŁ
DAVID JOSEF WÓJCIK
Wspólnik
2014-09-23
2016-04-27
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25000,00 ZŁ
PATRYK ROBERT BILIŃSKI
Wspólnik
2016-04-27
2021-04-22
490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000,00 ZŁ
TADEUSZ RUSAK
Likwidator
2013-08-24
2014-09-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORZA PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU I SKŁADANIA OŚWIADCZENIA UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
DARIUSZ CZESŁAW WOŹNICKI
PREZES ZARZĄDU
2006-06-30
2007-11-19
EUGENIUSZ EMIL SZCZERBAK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2007-11-19
2009-07-02
TADEUSZ RUSAK
PREZES ZARZĄDU
2009-07-02
2013-08-24
DAVID JOSEF WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2014-09-23
2016-04-27
PATRYK ROBERT BILIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-27
2021-04-22
2006-06-30
2012-02-15
"EUROPEJSKA FORMACJA BEZPIECZEŃSTWA GOSPODARCZEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-02-15
2013-08-24
FORMACJA BEZPIECZEŃSTWA GOSPODARCZEGO
2013-08-24
2014-09-23
FORMACJA BEZPIECZEŃSTWA GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2006-06-30
2010-03-22
ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO, 29, KATOWICE, 40-019, KATOWICE, POLSKA
2010-03-22
2012-02-15
3 MAJA, 9, KRAKÓW, 30-062, KRAKÓW, POLSKA
2012-02-15
2014-09-23
JURAJSKA, 243, BOLECHOWICE, 32-082, BOLECHOWICE, POLSKA
2014-09-23
2016-04-27
JASNA, 14, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie