KRS 0000258266
NIP9522142844
REGON36037029300000
NazwaGLOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGLOVER
Data rejestracji 31 maj 2006 (18 lat temu) 31 maj 2006
Data usunięcia 03 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSTÓW, 18, WARSZAWA, 04-733, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJÓZEF ROBERT GŁOWACKI
Wspólnik
2006-05-31
2017-08-03
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
MARCUS JOHANNES OVERWETER
Wspólnik
2006-05-31
2017-08-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
ALEXANDER BERNARDUS OVERWETER
Wspólnik
2006-05-31
2017-08-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
RENATA BARBARA GŁOWACKA
Wspólnik
2006-05-31
2017-08-03
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
MARCUS JOHANNES ROBERTUS OVERWETER
Likwidator
2016-11-25
2017-08-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JÓZEF ROBERT GŁOWACKI
PREZES ZARZĄDU
2006-05-31
2016-11-25
2006-05-31
2016-11-25
GŁOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie