KRS 0000028155
REGON01634175700000
Nazwa"COOKIEMONSTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCOOKIEMONSTER
Data rejestracji 17 lip 2001 (23 lata temu) 17 lip 2001
Data usunięcia 03 lut 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSTÓW, 17, WARSZAWA, 04-733, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1231250,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYROBBERT CHARLES WOLTERING
Wspólnik
2001-07-17
2005-02-03
3.940 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 197.000 ZŁ.
JEROEN WILLEM WITTEVEN
Wspólnik
2001-07-17
2005-02-03
2.955 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 147.750 ZŁ.
PAULUS HUBERTUS WOLTERING
Wspólnik
2001-07-17
2001-09-25
8 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ KAŻDY, NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 400 ZŁ
ALEXANDER BERNARDUS OVERWETER
Wspólnik
2001-09-25
2005-02-03
3.940 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 197.000 ZŁ.
JEROEN WILLEM WITTEVEEN
Likwidator
2004-05-27
2005-02-03
ALEXANDER BERNARDUS OVERWETER
Członek Organu Nadzoru
2001-07-17
2005-02-03
MARCUS JOHANNES OVERWETER
Członek Organu Nadzoru
2001-07-17
2005-02-03
PAULUS HUBERTUS WOLTERING
Członek Organu Nadzoru
2001-07-17
2005-02-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ROBBERT CHARLES WOLTERING
PREZES ZARZĄDU
2001-07-17
2004-05-27
JEROEN WILLEM WITTEVEEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-17
2004-05-27
2001-07-17
2004-05-27
"COOKIEMONSTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-17
2002-10-18
AL. WILANOWSKA, 206, WARSZAWA, 02-765, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie