KRS 0000029979
REGON01494196700000
NazwaGBS-GENERAL BANKING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGBS-GENERAL BANKING SERVICES
Data rejestracji 23 lip 2001 (23 lata temu) 23 lip 2001
Data usunięcia 09 lut 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MORSZYŃSKA, 25, WARSZAWA, 02-542, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHSENTIDO TRAIDING LIMITED
Wspólnik
2001-07-23
2012-02-09
950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 950.000,00 ZŁ
Wspólnik
2002-07-03
2007-07-16
941 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 470 500,00 PLN
01611053200000
THEODORUS FRANCISCUS VAN DEN BERG
Wspólnik
2005-08-04
2012-02-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
1964-10-06
JUSTYNA SYCZEWSKA
Prokurent
2010-01-22
2010-03-11
PROKURA SAMOISTNA
THEODORUS FRANCISCUS VAN DEN BERG
Likwidator
2010-09-07
2012-02-09
1964-10-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
THEODORUS FRANCISCUS VAN DEN BERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-23
2004-09-28
1964-10-06
ALEXANDER BERNARDUS OVERWETER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-11
2010-09-07
THEODORUS FRANCISCUS VAN DEN BERG
PREZES ZARZĄDU
2004-09-28
2010-09-07
1964-10-06
2001-07-23
2010-09-07
GBS-GENERAL BANKING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-23
2002-07-03
IRLANDZKA, 3, WARSZAWA, 03-909, WARSZAWA, POLSKA
2002-07-03
2009-06-23
MACEDOŃSKA, 35, WARSZAWA, 02-761, WARSZAWA, POLSKA
2009-06-23
2010-03-11
LUDOWA, 12, WARSZAWA, 00-780, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie