KRS 0000256702
REGON38289016000000
Nazwa"KARMA-METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKARMA-METAL
Data rejestracji 15 maj 2006 (18 lat temu) 15 maj 2006
Data usunięcia 12 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PODWALE, 1, ŚREM, 63-100, ŚREM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#2811A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2863Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW #2871Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2872Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICHOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2873Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTULI LEKKICHOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #3611Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA #3612Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MEBLI W TYM W OBROCIE Z ZAGRANICĄANTONY LAMBERTUS BEUMKES
Wspólnik
2006-05-15
2021-04-12
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ
1933-07-30
METTA MARINA BEUMKES
Wspólnik
2006-05-15
2021-04-12
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ
1943-07-22
TADEUSZ GRAEFLING
Wspólnik
2006-05-15
2021-04-12
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF ROCHOWIAK
Likwidator
2019-03-22
2021-04-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TADEUSZ GRAEFLING
PREZES ZARZĄDU
2006-05-15
2019-03-22
ZBIGNIEW PIOTR KARALUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-15
2019-03-22
KRZYSZTOF ROCHOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-15
2019-03-22
2006-05-15
2019-03-22
"KARMA-METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie