KRS 0000130053
NIP7851650078
REGON63975841700000
Nazwa"EURAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEURAS
Data rejestracji 10 wrz 2002 (22 lata temu) 10 wrz 2002
Data usunięcia 02 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA PLATANOWA, 34, PSARSKIE, 63-100, ŚREM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7851650078
data rejestracji 02 cze 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #1414Z PRODUKCJA BIELIZNY #1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #1420Z PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH #1439Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIANTONY LAMBERTUS BEUMKES
Beneficjent
1933-07-30
METTA MARINA BEUMKES
Beneficjent
1943-07-22
SEBASTIAN PIOTR BARTOSZEWSKI
reprezentant
ANTONY LAMBERTUS BEUMKES
Wspólnik
2002-09-10
2008-02-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ.
1933-07-30
METTA MARINA BEUMKES
Wspólnik
2002-09-10
2008-02-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ.
1943-07-22
BEUMKES BEHEER B.V. SPÓŁKA PRAWA HOLENDERSKIEGO
Wspólnik
2008-02-07
2021-02-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
SEBASTIAN PIOTR BARTOSZEWSKI
Likwidator
2020-06-17
2021-02-02
ANTONY LAMBERTUS BEUMKES
Beneficjent
MA 50% UDZIAŁÓW W FUNDACJI, KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI PRAWA HOLENDERSKIEGO, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O.
METTA MARINA BEUMKES
Beneficjent
MA 50% UDZIAŁÓW W FUNDACJI, KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI PRAWA HOLENDERSKIEGO, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ARNO SCHEIDMANN
PREZES ZARZĄDU
2002-09-10
2020-06-17
2002-09-10
2020-06-17
"EURAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-10
2011-08-19
ALEJA PLATANOWA, 12, PSARSKIE, 63-100, ŚREM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie