KRS 0000103420
NIP5862032957
REGON19198190000000
NazwaNL DESIGN FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNL DESIGN FURNITURE
Data rejestracji 02 kwi 2002 (22 lata temu) 02 kwi 2002
Data usunięcia 18 wrz 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KLONOWA, 1, PSARSKIE, 63-100, ŚREM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUWspólnik
2002-04-02
2010-02-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
63420197000000
BRODERNA FALK SYBERHOR & GARN ENGROS AB
Wspólnik
2002-04-02
2005-01-06
20 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
GUNNAR ALMBERG
Wspólnik
2002-04-02
2005-01-06
20 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
LEIF GUNDER MAGNUSSON
Wspólnik
2002-04-02
2005-01-06
10 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
BEUMKES BEHEER B.V.
Wspólnik
2010-02-12
2013-09-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ANTONY LAMBERTUS BEUMKES
Likwidator
2012-11-08
2013-09-18
1933-07-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI
KRZYSZTOF ROCHOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-02
2010-04-22
GUNNAR ALMBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-02
2005-01-20
LEIF GUNDER MAGNUSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-02
2005-01-06
ERIC ELTINK
PREZES ZARZĄDU
2010-04-22
2012-11-08
2002-04-02
2009-11-03
"FALKTEX POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-11-03
2012-11-08
NL DESIGN FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie