KRS 0000256213
NIP7010045657
REGON14053757900000
NazwaD.B. ZWIRN (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaD.B. ZWIRN (POLSKA)
Data rejestracji 08 maj 2006 (18 lat temu) 08 maj 2006
Data usunięcia 04 lip 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRÓLEWSKA, 27, WARSZAWA, 00-060, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 279000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7320A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAD.B. ZWIRN (UK) LIMITED
Wspólnik
2006-05-08
2008-07-04
558 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 279.000 ZŁOTYCH
HENRYK JERZY BENEDYKT ZIMMERMANN
Likwidator
2007-08-29
2008-07-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DANIEL BERNARD ZWIRN
PREZES ZARZĄDU
2006-05-08
2007-08-29
ALEXANDER SCHMID
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-08
2006-11-21
PERRY ADAM GRUSS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-08
2006-11-21
DAVID ALAN PROSHAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-08
2007-03-05
LAWRENCE DAVID CUTLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-05
2007-08-29
2006-05-08
2007-08-29
D.B. ZWIRN (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ
2006-05-08
2007-08-29
PRUSA, 2, WARSZAWA, 00-493, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie