KRS 0000255898
NIP8992567894
REGON02028771800000
NazwaNETSANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNETSANTE
Data rejestracji 25 kwi 2006 (18 lat temu) 25 kwi 2006
Data usunięcia 03 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HUBSKA, 44, WROCŁAW, 50-502, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWITOLD PIOTR ŚNIERZYŃSKI
Wspólnik
2006-04-25
2007-10-26
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-10-26
2010-07-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
02040647100000
Wspólnik
2010-07-21
2013-04-10
1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH
02030391400000
IWONA JAKUBIAK
Wspólnik
2013-04-10
2018-02-28
510 (PIĘĆSET DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 255.000,00 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
Wspólnik
2013-04-10
2018-09-03
1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH
02030391400000
DAMIAN BLUM
Prokurent
2013-09-24
2018-09-03
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁALNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WITOLD PIOTR ŚNIERZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-25
2007-10-26
SŁAWOMIR KAZIMIERZ NEUMANN
PREZES ZARZĄDU
2007-10-26
2009-01-15
MARCIN DWORNICZAK
PREZES ZARZĄDU
2009-01-15
2018-09-03
TOMASZ KRYMARYS
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-10
2018-09-03
2006-04-25
2011-08-24
"BARKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-08-24
2016-09-09
NETTLE KANCELARIA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-04-25
2007-10-26
KAMIENNA, 94, WROCŁAW, 53-547, WROCŁAW, POLSKA
2007-10-26
2008-08-08
ROGOWSKA, 127A, WROCŁAW, 54-400, WROCŁAW, POLSKA
2008-08-08
2009-01-15
LEGNICKA, 51-53, WROCŁAW, 54-203, WROCŁAW, POLSKA
2009-01-15
2009-02-25
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 17 A, WROCŁAW, 53-329, WROCŁAW, POLSKA
2009-02-25
2010-07-21
PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 17 A, WROCŁAW, 53-329, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie