KRS 0000247020
NIP5272494987
REGON14037042900000
NazwaCUSTOMS SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCUSTOMS SUPPORT
Data rejestracji 19 gru 2005 (19 lat temu) 19 gru 2005
Data usunięcia 30 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻYTNIA, 32, ZIELONA GÓRA, 65-368, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #6340A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6340B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH WODNYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #745 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACYTOMASZ EDWARD GĄCIARZ
Wspólnik
2011-08-09
2013-12-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2005-12-19
2006-08-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
01571658600000
CUSTOMS SUPPORT INTERNATIONAL B.V.
Wspólnik
2006-08-28
2011-08-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
PAWEŁ SZCZEŚNIEWSKI
Wspólnik
2011-08-09
2013-12-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
TOMASZ ZAWADZKI
Likwidator
2011-11-22
2013-12-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
THOMAS NEVILLE RAVENSDALE
PREZES ZARZĄDU
2005-12-19
2006-08-28
ANTONIUS, HENRICUS JOHANNES, CORNELIUS VAN GRINSVEN
PREZES ZARZĄDU
2006-08-28
2011-08-09
TOMASZ ZAWADZKI
PREZES ZARZĄDU
2011-08-09
2011-11-22
2005-12-19
2006-08-28
SERAPHIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-08-28
2011-11-22
CUSTOMS SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-19
2007-08-27
AL. JEROZOLIMSKIE, 56 C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2007-08-27
2011-11-22
PRZEJŚCIE GRANICZNE OLSZYNA, TERMINAL 1B, 114-116, OLSZYNA, 68-212, TRZEBIEL, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie