KRS 0000245805
NIP5992945490
REGON08005786800000
NazwaG.K. "BAU BALTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaG.K. "BAU BALTIC"
Data rejestracji 24 lis 2005 (19 lat temu) 24 lis 2005
Data usunięcia 19 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KWIDZYŃSKA, 10, POZNAŃ, 60-453, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5992945490
data rejestracji 02 gru 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEZBIGNIEW PUCEK
Beneficjent
ADAM KOŁODZIEJSKI
reprezentant
KRYSTYNA ORGANISTA
Beneficjent
PROINSTAL 2 INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2013-05-23
2023-10-19
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ
CEZARY MAREK CAŁA
Wspólnik
2005-11-24
2007-05-31
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ
MAŁGORZATA BECKER
Wspólnik
2005-11-24
2010-04-29
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ
KRYSTYNA MARIA ORGANISTA
Wspólnik
2007-05-31
2023-10-19
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁ
WALDEMAR PAWEŁ ORGANISTA
Wspólnik
2010-04-29
2023-10-19
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ
Wspólnik
2011-02-09
2013-05-23
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ
27059277000000
ZBIGNIEW PUCEK
Wspólnik
2011-02-09
2014-01-22
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 ZŁ
PROINSTAL INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2013-05-23
2023-10-19
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁ
CEZARY MAREK CAŁA
Prokurent
2005-11-24
2007-05-31
JEDNOOSOBOWA
MAŁGORZATA BECKER
Prokurent
2005-11-24
2007-05-31
JEDNOOSOBOWA
WALDEMAR PAWEŁ ORGANISTA
Prokurent
2010-04-29
2021-08-19
PROKURA JEDNOOSOBOWA
DAWID MATEUSZ MIERZEJEWSKI
Likwidator
2021-08-19
2023-10-19
ZBIGNIEW PUCEK
Beneficjent
POSIADANIE 96,15% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 26% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
KRYSTYNA ORGANISTA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
HENRYK KAZIMIERZ BECKER
PREZES ZARZĄDU
2005-11-24
2010-04-29
KRYSTYNA MARIA ORGANISTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-31
2010-04-29
KRYSTYNA MARIA ORGANISTA
PREZES ZARZĄDU
2010-04-29
2021-08-19
ADAM KOŁODZIEJSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-02-10
2021-08-19
2005-11-24
2007-05-31
"BAU BALTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-31
2021-08-19
G.K. "BAU BALTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-11-24
2007-05-31
SKARŻYŃSKIEGO, 28, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie