KRS 0000244755
NIP6772259675
REGON12013921600000
NazwaH&R "ALVENTA INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaH&R "ALVENTA INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 10 lis 2005 (19 lat temu) 10 lis 2005
Data usunięcia 25 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO, 25, ALWERNIA, 32-566, ALWERNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6772259675
data rejestracji 24 lis 2005
status Czynny
58114010810000418378001005
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
42114010810000418378001002
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
15114010810000418378001003
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
69114010810000418378001001
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJNENAD KONČAR
Beneficjent
1966-08-02
EWA HAŁUCHA
Beneficjent
WIESŁAW HAŁUCHA
zgłaszający - członek zarządu
ROMUALD RABAJCZYK
Wspólnik
2005-11-10
2014-12-30
EWA ALEKSANDRA HAŁUCHA
Wspólnik
2005-11-10
2014-12-30
EWA ALEKSANDRA HAŁUCHA
Wspólnik
2014-12-30
2022-08-25
Wspólnik
2014-12-30
2022-08-25
12141116900000
WIESŁAW JAN HAŁUCHA
Prokurent
2005-11-10
2007-02-13
SAMODZIELNA
NENAD KONČAR
Beneficjent
WŁAŚCICIEL SPÓŁKI MATKI GRUPY KAPITAŁOWEJ
EWA HAŁUCHA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE, KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK
EWA ALEKSANDRA HAŁUCHA
Członek Organu Reprezentacji
2005-11-10
2014-12-30
Członek Organu Reprezentacji
2014-12-30
2022-08-25
12141116900000
2005-11-10
2014-12-30
H&R TRADING COMPANY E. HAŁUCHA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-12-30
2018-11-22
H&R TRADING COMPANY ALWERNIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2005-11-10
2014-12-30
KRÓLOWEJ JADWIGI, 225, KRAKÓW, 30-218, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie