KRS 0000244694
REGON14032856800000
Nazwa"ISD STEEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaISD STEEL
Data rejestracji 07 lis 2005 (19 lat temu) 07 lis 2005
Data usunięcia 26 mar 2007 26 mar 2007
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ADAMA NARUSZEWICZA, 9, WARSZAWA, 02-627, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #634 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #642Z TELEKOMUNIKACJA #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #70Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7310Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #748Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMWspólnik
2005-11-07
2007-03-26
1000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
14014743000000
LEONID LAZORYK
Prokurent
2005-11-29
2007-03-26
PROKURA SAMOISTNA
KOSTYANTYN LYTVYNOV
Członek Organu Nadzoru
2005-11-07
2005-11-29
OLEKSANDR PYLYPENKO
Członek Organu Nadzoru
2005-11-07
2005-11-29
IHOR YATSENKO
Członek Organu Nadzoru
2005-11-07
2005-11-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
LEONID LAZORYK
PREZES ZARZĄDU
2005-11-07
2005-11-29
KOSTYANTYN LYTVYNOV
PREZES ZARZĄDU
2005-11-29
2007-03-26
2005-11-07
2005-11-29
"PKR LOGISTICS " SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-11-07
2006-04-12
LANGIEWICZA, 31, WARSZAWA, 02-078, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie