KRS 0000133048
NIP5730303796
REGON15086522900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "SPED-HUT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "SPED-HUT"
Data rejestracji 29 lis 2002 (22 lata temu) 29 lis 2002
Data usunięcia 07 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KUCELIŃSKA, 22, CZĘSTOCHOWA, 42-207, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1341400,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5730303796
data rejestracji 20 gru 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEKONSTANTY LITWINOW
reprezentant
OLEG MKRTCHAN
Beneficjent
1966-09-07
Wspólnik
2002-11-29
2005-12-23
12.824 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.282.400,00 ZŁ
00002548300000
Wspólnik
2005-12-23
2023-08-07
13353 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.335.300 ZŁ
14014743000000
HENRYK MARIUSZ KOBYLANKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-29
2005-04-25
ANDRZEJ DANIEL PŁONKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-29
2003-09-05
HALINA KOWALCZYK CABAN
Członek Organu Nadzoru
2003-09-05
2006-09-08
MARCIN MELZACKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-08
2008-08-12
SERGII KRASULENKO
Członek Organu Nadzoru
2007-08-31
2010-07-15
KRZYSZTOF FELUCH
Członek Organu Nadzoru
2008-08-12
2010-07-15
KATARZYNA PAWEŁCZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-12
2010-07-15
JACEK TEODOR STRĄCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-29
2006-09-08
IHOR YATSENKO
Członek Organu Nadzoru
2006-09-08
2008-08-12
GRZEGORZ DANECKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-08
2007-08-31
OLEG MKRTCHAN
Beneficjent
ZAJMUJE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ZWIĄZEK PRZEMYSŁOWY DONBASU, KTÓRY POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ISD POLSKA SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "SPED-HUT" SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
KAROL MARIAN PATRYARCHA
PREZES ZARZĄDU
2002-11-29
2007-08-31
TOMASZ WŁODZIMIERZ MAJCHRZAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-11-29
2006-01-18
HENRYK WŁADYSŁAW KOLMASIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-29
2006-01-18
GRZEGORZ DANECKI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-31
2013-02-26
KONSTANTY LITWINOW
PREZES ZARZĄDU
2013-02-26
2023-08-07
2002-11-29
2023-08-07
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-29
2023-08-07
PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "SPED-HUT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-29
2023-08-07
KUCELIŃSKA, 22, CZĘSTOCHOWA, 42-207, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
2015-08-28
2023-08-07
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-08-28
2023-08-07
6399Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-08-28
2023-08-07
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2015-08-28
2023-08-07
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-08-28
2023-08-07
4672Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
2015-08-28
2023-08-07
4612Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
2015-08-28
2023-08-07
4677Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2015-08-28
2023-08-07
521 - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
2015-08-28
2023-08-07
49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
2015-08-28
2023-08-07
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie