KRS 0000244628
NIP5272489259
REGON14028237500000
NazwaTRIST INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTRIST INVESTMENTS
Data rejestracji 07 lis 2005 (19 lat temu) 07 lis 2005
Data usunięcia 13 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STRADOMSKA, 7, KRAKÓW, 31-068, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272489259
data rejestracji 22 lis 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHCLIVE HAROLD POOLE
Beneficjent
1946-03-20
DANIEL JAMES POOLE
zgłaszający - likwidator
Wspólnik
2005-11-07
2006-05-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
01571658600000
TOUCHWOOD HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2006-05-08
2007-04-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000ZŁ
MONAGHAN INVESTMENTS S.A.R.L.
Wspólnik
2007-04-02
2022-09-13
104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.000,00 ZŁ
DANIEL JAMES POOLE
Likwidator
2021-12-15
2022-09-13
CLIVE HAROLD POOLE
Beneficjent
CLIVE POOLE JEST BENEFICJENTEM THE HARVEST SETTLEMENT KTÓRY POŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TRIST INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
THOMAS NEVILLE RAVENSDALE
PREZES ZARZĄDU
2005-11-07
2008-05-30
DANIEL JAMES POOLE
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-12-21
2008-05-30
DANIEL JAMES POOLE
PREZES
2008-05-30
2021-12-15
2005-11-07
2021-12-15
TRIST INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-11-07
2007-04-02
AL. JEROZOLIMSKIE, 56 C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2007-04-02
2008-07-09
KARMELICKA, 27, KRAKÓW, 31-131, KRAKÓW, POLSKA
2008-07-09
2015-07-13
CZYSTA, 14, KRAKÓW, 31-121, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie