KRS 0000244130
REGON24017077900000
Nazwa"DROGERIE KOLIBER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDROGERIE KOLIBER
Data rejestracji 26 paź 2005 (19 lat temu) 26 paź 2005
Data usunięcia 04 wrz 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TOSZECKA, 101, GLIWICE, 44-117, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 534500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #9200 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI #2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2005-10-26
2008-10-09
74 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.000,00ZŁ
27766630700000
Wspólnik
2011-03-10
2011-09-01
185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 92.500,00;-ZŁ
43045045700000
Wspólnik
2011-06-20
2013-03-13
884 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 442.000,00 ZŁ
06021357400000
Wspólnik
2011-09-01
2012-02-13
185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 92.500,00 ZŁ
06067552400000
Wspólnik
2012-02-13
2013-03-13
185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 92.500,00 ZŁ
63100894100000
Wspólnik
2013-03-13
2015-09-04
1069 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 534.500,00 ZŁ
24027626500000
EDWARD PABIAN
Członek Organu Nadzoru
2005-10-26
2007-07-20
CZESŁAW MULKA
Członek Organu Nadzoru
2005-10-26
2007-07-20
EDWARD TAMIOŁA
Członek Organu Nadzoru
2005-10-26
2010-01-20
JANUSZ STANISŁAW SIODŁAK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-20
2010-01-20
IWONA MIROSŁAWA KORZUS
Członek Organu Nadzoru
2007-07-20
2010-01-20
KATARZYNA BARBARA WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2007-07-20
2010-01-20
HENRYK MALESKA
Członek Organu Nadzoru
2005-10-26
2007-07-20
WIESŁAW BOGACZ
Członek Organu Nadzoru
2005-10-26
2007-07-20
JAROSŁAW HENRYK KSIĘŻYK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-20
2010-01-20
HENRYK JANUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-01-20
2011-03-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BRONISŁAW KOŁODZIEJ
PREZES ZARZĄDU
2005-10-26
2007-07-20
JULIAN WSZÓŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-26
2006-08-24
STANISŁAW STUSEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-26
2006-08-24
HENRYK JAN MALESKA
PREZES ZARZĄDU
2007-07-20
2010-01-20
MAREK ZBIGNIEW KOWALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-20
2010-01-20
EUGENIUSZ KRYSTIAN SOŚNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-20
2010-01-20
CZESŁAW WIESŁAW MULKA
PREZES ZARZĄDU
2010-01-20
2011-03-10
CZESŁAW WIESŁAW MULKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-03-10
2013-05-16
RYSZARD WITKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-01-20
2011-03-10
KATARZYNA NIEMIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-01-20
2011-03-10
2005-10-26
2007-10-11
TOSZECKA, 101, GLIWICE, 44-117, GLIWICE, POLSKA
2007-10-11
2011-03-10
KOZIELSKA, 25, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
2011-03-10
2014-01-13
LENARTOWICZA, 39, SOSNOWIEC, 41-219, SOSNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie