KRS 0000243808
NIP8261979056
REGON71253597400000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW POLSKIE SADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW POLSKIE SADY
Data rejestracji 25 paź 2005 (19 lat temu) 25 paź 2005
Data usunięcia 15 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TARGOWA, 9, BIAŁA RAWSKA, 96-230, BIAŁA RAWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1314000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8261979056
data rejestracji 07 mar 2003
status Czynny
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHALLAN SKOV ESKILDSEN
Beneficjent
1971-11-07
JØRN ANKÆR THOMSEN
Beneficjent
1945-05-17
ERLING HESSELLUND ESKILDSEN
Beneficjent
1941-05-16
KLAUS SKOV ESKILDSEN
Beneficjent
1967-01-15
KENNETH SKOV ESKILDSEN
Beneficjent
1973-09-24
KINGA MONIKA PLUCIŃSKA-ESKILDSEN
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ SOSKA
Wspólnik
2005-10-25
2021-12-09
520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 260.000,00 ZŁ
ADAM SOSKA
Wspólnik
2005-10-25
2016-11-03
520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 260.000,00 ZŁ
ANDRZEJ SOSKA
Wspólnik
2007-04-27
2016-11-03
520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 260.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF SOSKA
Wspólnik
2007-04-27
2011-06-20
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 ZŁOTYCH
GABRIEL STANISŁAW BOGUCKI
Wspólnik
2007-04-27
2009-06-09
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
PIOTR BOGUCKI
Wspólnik
2007-04-27
2011-06-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
JERZY ANDRZEJ WACHNIK
Wspólnik
2007-04-27
2011-06-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
TOMASZ SOSKA
Wspólnik
2011-06-20
2016-11-03
520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 260.000,00 ZŁ
GIVESCO BAKERY A/S
Wspólnik
2016-11-03
2024-01-15
2628 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.314.000,00 ZŁOTYCH
MARCIN ANTONI KOŁODZIEJSKI
Wspólnik
2016-11-03
2017-06-14
845 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 422.500 PLN
IWONA BEATA SOSKA
Prokurent
2007-04-27
2014-03-04
PROKURA ŁĄCZNA
KINGA PLUCIŃSKA ESKILDSEN
Likwidator
2023-06-14
2024-01-15
ANDRZEJ SOSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-05-14
2016-11-03
PIOTR BOGUCKI
Członek Organu Nadzoru
2009-05-14
2016-11-03
MARCIN ANTONI KOŁODZIEJSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-11-03
2024-01-15
KINGA PLUCIŃSKA ESKILDSEN
Członek Organu Nadzoru
2021-11-08
2022-05-13
RUDOLF SZYGA
Członek Organu Nadzoru
2021-11-08
2022-05-13
KATARZYNA JABŁOŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2022-05-13
2024-01-15
HENNING SIERSBÆK
Członek Organu Nadzoru
2022-05-13
2024-01-15
JERZY ANDRZEJ WACHNIK
Członek Organu Nadzoru
2009-05-14
2016-11-03
JIM TRUDSLEV
Członek Organu Nadzoru
2016-11-03
2021-11-08
RICHARD HANDSCOMBE
Członek Organu Nadzoru
2016-11-03
2021-11-08
ALLAN SKOV ESKILDSEN
Beneficjent
ZARZĄD FUNDACJI
JØRN ANKÆR THOMSEN
Beneficjent
ZARZĄD FUNDACJI
ERLING HESSELLUND ESKILDSEN
Beneficjent
ZARZĄD FUNDACJI
KLAUS SKOV ESKILDSEN
Beneficjent
ZARZĄD FUNDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU
PAWEŁ SOSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-10-25
2023-06-14
ADAM SOSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-04-27
2016-10-07
IWONA BEATA SOSKA
WICEPREZES
2014-02-04
2016-11-03
KINGA PLUCIŃSKA ESKILDSEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-05-13
2023-06-14
2005-10-25
2013-01-28
SOSKA OWOCE I WARZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-28
2023-06-14
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW POLSKIE SADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-25
2018-04-17
RZYMOWSKIEGO, 17, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA
2018-04-17
2019-09-27
UL. PRZEMYSŁAWA GINTROWSKIEGO, 17, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA
2019-09-27
2021-02-04
UL. WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO, 17, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie