KRS 0000184361
REGON35146877700000
NazwaFOOD CONSULTING POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFOOD CONSULTING POLONIA
Data rejestracji 22 gru 2003 (21 lat temu) 22 gru 2003
Data usunięcia 25 mar 2010 25 mar 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2971250,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #155 WYTWARZANIE ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAFOOD CONSULTING GMBH
Wspólnik
2003-12-22
2010-03-25
4.753 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.970.625,00 ZŁ
RUDOLF SZYGA
Likwidator
2009-06-10
2010-03-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ROMAN JAN GRABIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-22
2006-02-08
DARIUSZ NAWROTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-22
2009-06-10
2003-12-22
2009-06-10
FOOD CONSULTING POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-22
2006-02-08
BAŻANTÓW, 35, KATOWICE, 40-668, KATOWICE 8, POLSKA
2006-02-08
2007-07-19
BAŻANTÓW, 1, KATOWICE, 40-663, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie