KRS 0000481769
NIP7142044494
REGON06161222400000
NazwaIKS BERRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIKS BERRY
Data rejestracji 17 paź 2013 (11 lat temu) 17 paź 2013
Data usunięcia 20 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 86, ELŻBIETÓW, 21-140, MICHÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0125Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH #0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #1081Z PRODUKCJA CUKRU #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #1083Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY #1084Z PRODUKCJA PRZYPRAWMARCIN TALACHA
Wspólnik
2013-10-17
2021-12-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ
IZABELA SOSKA
Wspólnik
2013-10-17
2021-12-20
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000 ZŁ
KRZYSZTOF SOSKA
Wspólnik
2013-10-17
2021-12-20
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000 ZŁ
KRZYSZTOF SOSKA
Prokurent
2013-10-17
2019-12-23
SAMOISTNA
MARCIN TALACHA
Prokurent
2013-10-17
2019-12-23
SAMOISTNA
IZABELA SOSKA
Likwidator
2019-12-23
2021-12-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI ZAWSZE UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PROKURENT SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB TRZYOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
IZABELA SOSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-10-17
2019-12-23
2013-10-17
2019-12-23
IKS BERRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie