KRS 0000239801
NIP6762300519
REGON12008496900000
NazwaVERUS PRAEDIUM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVERUS PRAEDIUM INVESTMENTS
Data rejestracji 18 sie 2005 (19 lat temu) 18 sie 2005
Data usunięcia 05 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRĄDNICKA, 89, KRAKÓW, 31-202, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 99950,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4525 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7440Z REKLAMA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓWCATHERINE O’SULLIVAN
Beneficjent
1943-06-13
NOEL O'SULLIVAN
Beneficjent
NOEL O'SULLIVAN
reprezentant
THOMAS FINBARR O'SULLIVAN
Wspólnik
2005-08-18
2005-12-29
1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ
1966-08-25
BLACKBEAM LIMITED
Wspólnik
2005-12-29
2015-04-29
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
COLM JOHN O'RIORDAN
Wspólnik
2015-04-29
2016-10-12
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁOTYCH.
Wspólnik
2015-04-29
2016-10-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH.
12324042400000
PATRICK IGNATIUS O'NEILL
Wspólnik
2016-10-12
2018-01-23
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.950 ZŁ
Wspólnik
2018-01-23
2019-09-23
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.950,00 ZŁ
36506856400000
BLACKBEAM LIMITED
Wspólnik
2019-09-23
2021-02-05
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.950,00 ZŁ
NOEL O'SULLIVAN
Likwidator
2020-01-08
2021-02-05
CATHERINE O’SULLIVAN
Beneficjent
POSIADA 42,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
NOEL O'SULLIVAN
Beneficjent
POSIADA 42,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA WSZELKIEGO RODZAJU OŚWIADCZEŃ WOLI I ICH PRZYJMOWANIA UPRAWNIONY JRST KAŻDY Z CZŁONKÓW LUB PROKURENT SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO.
PATRICK IGNATIUS O'NEILL
PREZES ZARZĄDU
2016-10-12
2018-01-23
NOEL O'SULLIVAN
PREZES ZARZĄDU
2018-01-23
2020-01-08
THOMAS FINBARR O'SULLIVAN
PREZES ZARZĄDU
2005-08-18
2015-04-29
1966-08-25
COLM JOHN O'RIORDAN
PREZES ZARZĄDU
2015-04-29
2016-10-12
2005-08-18
2019-04-19
REDBRICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-04-19
2020-01-08
VERUS PRAEDIUM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-18
2015-02-09
PLAC WOLNICA, 4, KRAKÓW, 31-060, KRAKÓW, POLSKA
2015-02-09
2016-12-05
UL. ŁOBZOWSKA, 15, KRAKÓW, 31-139, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie