KRS 0000260508
NIP6762325548
REGON12028886700000
NazwaSUNSHINE HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSUNSHINE HOLDINGS
Data rejestracji 14 lip 2006 (18 lat temu) 14 lip 2006
Data usunięcia 02 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŁOBZOWSKA, 15, KRAKÓW, 31-139, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHTHOMAS FINBARR O'SULLIVAN
Wspólnik
2006-07-14
2006-08-28
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
1966-08-25
BALIAN HOLDINGS LTD.
Wspólnik
2006-08-28
2022-09-02
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ
FIRST POLLSTAR LTD.
Wspólnik
2006-08-28
2014-07-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
COLM JOHN O'RIORDAN
Wspólnik
2014-07-21
2022-09-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ
COLM JOHN O'RIORDAN
Likwidator
2020-12-23
2022-09-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA WSZELKIEGO RODZAJU OŚWIADCZEŃ WOLI I ICH PRZYJMOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZLONKÓW LUB PROKURENT SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO
THOMAS FINBARR O'SULLIVAN
PREZES
2006-07-14
2014-07-21
1966-08-25
COLM JOHN O'RIORDAN
PREZES ZARZĄDU
2014-07-21
2020-12-23
2006-07-14
2014-07-21
RIVERSIDE HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-07-21
2020-12-23
SUNSHINE HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-07-14
2013-12-23
PLAC WOLNICA, 4, KRAKÓW, 31-060, KRAKÓW, POLSKA
2013-12-23
2016-03-10
ŁOBZOWSKA, 15, KRAKÓW, 31-139, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie