KRS 0000572117
NIP9452186232
REGON36230368000000
NazwaTEMISTO NOVEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTEMISTO NOVEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 25 sie 2015 (9 lat temu) 25 sie 2015
Data usunięcia 15 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PRĄDNICKA, 89, KRAKÓW, 31-202, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMARCIN WOJCIECH WIERZBICKI
reprezentant
MARCIN WOJCIECH WIERZBICKI
Beneficjent
Wspólnik
2015-08-25
2019-08-28
36206459000000
Wspólnik
2015-08-25
2020-09-15
36206555900000
MARCIN WOJCIECH WIERZBICKI
Wspólnik
2019-08-28
2020-09-15
MARCIN WOJCIECH WIERZBICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MARCIN WIERZBICKI POSIADA 99% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, TJ. TEMISTO NOVEM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, A TAKŻE SPRAWUJE FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ
Członek Organu Reprezentacji
2015-08-25
2020-09-15
36206555900000
2015-08-25
2020-09-15
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-08-25
2020-09-15
TEMISTO NOVEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-08-25
2020-09-15
UL. PRĄDNICKA, 89, KRAKÓW, 31-202, KRAKÓW, POLSKA
2015-08-25
2020-09-15
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-08-25
2020-09-15
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-08-25
2020-09-15
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2015-08-25
2020-09-15
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2015-08-25
2020-09-15
4339Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2015-08-25
2020-09-15
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-08-25
2020-09-15
6430Z - DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
2015-08-25
2020-09-15
6491Z - LEASING FINANSOWY
2015-08-25
2020-09-15
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2015-08-25
2020-09-15
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie