KRS 0000239517
NIP5242547650
REGON14018351000000
NazwaASYST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaASYST
Data rejestracji 10 sie 2005 (19 lat temu) 10 sie 2005
Data usunięcia 12 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENNICKA, 29, WARSZAWA, 04-394, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHTOMASZ JACEK BIENIEK
Wspólnik
2005-08-10
2013-12-03
450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000,- ZŁ
Wspólnik
2008-05-16
2020-02-12
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁOTYCH
14095104300000
WOJCIECH MICHAŁ DĄBSKI
Wspólnik
2013-12-03
2018-07-12
450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000 ZŁOTYCH
JACEK ZYGMUNT STEFAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2009-05-06
2011-10-18
WOJCIECH ARKADIUSZ STANIASZEK
Członek Organu Nadzoru
2009-05-06
2010-07-30
TOMASZ JACEK BIENIEK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-30
2014-05-09
ZBIGNIEW WŁODZIMIERZ GÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-18
2020-02-12
ANITA DZIUBIEL
Członek Organu Nadzoru
2014-05-09
2020-02-12
RYSZARD WASIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-05-16
2009-05-06
RAFAŁ RYSZARD LIPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-16
2020-02-12
JACEK ALEKSANDER TOKARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-05-16
2009-05-06
TOMASZ ANDRZEJ PRZYŁUSKI
Prokurent
2008-12-22
2018-07-12
PROKURA SAMODZIELNA
WOJCIECH MICHAŁ DĄBSKI
Likwidator
2018-07-12
2020-02-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ JACEK BIENIEK
PREZES ZARZĄDU
2005-08-10
2010-07-30
WOJCIECH MICHAŁ DĄBSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-07-30
2018-07-12
2005-08-10
2006-05-25
FLETNIOWA, 24D, WARSZAWA, 03-160, WARSZAWA, POLSKA
2006-05-25
2007-05-22
MODLIŃSKA, 310, WARSZAWA, 03-152, WARSZAWA, POLSKA
2007-05-22
2008-05-16
FLETNIOWA, 24 D, WARSZAWA, 03-160, WARSZAWA, POLSKA
2005-08-10
2008-05-16
DRAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-05-16
2018-07-12
ASYST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie