KRS 0000239254
NIP6751332361
REGON12009394500000
NazwaFUNDACJA POLSKIE DZIEDZICTWO-ZAMEK TĘCZYŃSKI I REGION ZIEMI KRZESZOWICKIEJ
Krótka nazwaPOLSKIE DZIEDZICTWO-ZAMEK TĘCZYŃSKI I REGION ZIEMI KRZESZOWICKIEJ
Data rejestracji 08 sie 2005 (19 lat temu) 08 sie 2005
Data usunięcia 07 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. GEN. ROMANA SOŁTYKA, 9, KRAKÓW, 31-529, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW #9102Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAKRZYSZTOF JÓZEF STRZELCZYK
Członek Organu Nadzoru
2016-11-08
2019-02-07
HENRYK GAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-08
2016-11-08
JANUSZ KURTYKA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-08
2016-11-08
KRYSTYNA DUDEK
Członek Organu Nadzoru
2005-08-08
2016-11-08
WIESŁAW ANTONI KAWA
Członek Organu Nadzoru
2016-11-08
2019-02-07
STANISŁAW JAN GUSTAB
Członek Organu Nadzoru
2016-11-08
2019-02-07
MAREK JANUSZ WOLNY
Likwidator
2016-11-08
2019-02-07
WIESŁAW ANTONI JAGIEŁŁO
Likwidator
2016-11-08
2019-02-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH W IMIENIU FUNDACJI, SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W TYM PREZES LUB WICEPREZES, A W SPRAWACH FINANSOWYCH SKARBNIK, JAKO DRUGA OSOBA SKŁADAJĄCA OŚWIADCZENIE WOLI.
HALINA MARIA KISZKA
PREZES
2005-08-08
2016-11-08
WIESŁAW ANTONI JAGIEŁŁO
WICEPREZES
2005-08-08
2016-11-08
KRZYSZTOF JÓZEF STRZELCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-08
2016-11-08
WIESŁAW ANTONI KAWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-08
2016-11-08
STANISŁAW JAN GUSTAB
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-08
2016-11-08
MAREK JANUSZ WOLNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-08
2016-11-08
2005-08-08
2015-05-14
MOGILSKA, 49, KRAKÓW, 31-545, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie