KRS 0000064514
NIP6751267853
REGON35636871500000
NazwaEUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI,POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KRAKOWIE
Krótka nazwaEUROPEJSKIE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI,POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KRAKOWIE
Data rejestracji 23 lis 2001 (23 lata temu) 23 lis 2001
Data usunięcia 09 gru 2009 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres BASZTOWA, 24, KRAKÓW, 31-156, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJACEK RYSZARD DUTKIEWICZ
Likwidator
2009-03-10
2009-12-09
MARIA TERESA SOBALA
Likwidator
2009-03-10
2009-12-09
BOGUMIŁA BARTEL
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2009-12-09
KRYSTYNA DUDEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2009-12-09
STANISŁAW KOMUSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2009-12-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD STOWARZYSZENIA
Sposób reprezentacjiDWUOSOBOWY:PREZES LUB V-CE PREZES ORAZ SKARBNIK
JACEK DUTKIEWICZ
PREZES
2001-11-23
2009-03-10
JACEK CZEPCZYK
V-CE PREZES
2001-11-23
2009-03-10
JULIA ŚLĘCZEK
V-CE PREZES
2001-11-23
2006-11-06
MAŁGORZATA ŻAK
SEKRETARZ
2001-11-23
2006-11-06
MAŁGORZATA PRZYBYŁO KAPERA
SKARBNIK
2001-11-23
2006-11-06
GRAŻYNA PIERKIEL ZĘBALA
SEKRETARZ
2006-11-06
2009-03-10
MARIA TERESA SOBALA
SKARBNIK
2006-11-06
2009-03-10
LESZEK PASTUSZKO
V-PREZES
2006-11-06
2009-03-10
2001-11-23
2006-11-06
KASPROWICZA, 32, KRAKÓW, 31-523, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie