KRS 0000155582
NIP6761012988
REGON35076444000000
NazwaGRUPA O. K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRUPA O. K.
Data rejestracji 04 kwi 2003 (21 lat temu) 04 kwi 2003
Data usunięcia 24 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WRÓBLEWSKIEGO, 6, KRAKÓW, 31-148, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email DANIEL.ROLKIEWICZ@PPI.COM.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#7440Z REKLAMA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7320A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJÓZEF DUDEK
Wspólnik
2003-04-04
2024-04-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000,00 ZŁ
KRYSTYNA DUDEK
Wspólnik
2003-04-04
2024-04-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000,00 ZŁ
DANIEL ` ROLKIEWICZ
Wspólnik
2003-04-04
2024-04-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000,00 ZŁ
GRAŻYNA ROLKIEWICZ
Wspólnik
2003-04-04
2024-04-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRZEKRACZAJĄCYM ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI NIEZBĘDNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI, KTÓRE ZOBOWIĄZUJĄ SPÓŁKĘ DO ŚWIADCZEŃ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 100 000,00 ZŁ.
DANIEL ROLKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-04-04
2024-04-24
JAROSŁAW PLICHTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-04
2007-01-04
ZBIGNIEW KRUPNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-04
2007-01-04
2003-04-04
2024-04-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-04
2024-04-24
GRUPA O. K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-04
2024-04-24
WRÓBLEWSKIEGO, 6, KRAKÓW, 31-148, KRAKÓW, POLSKA
2003-04-04
2024-04-24
7440Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE REKLAMY I MARKETINGU
2003-04-04
2024-04-24
5119Z - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ARTYKUŁAMI POCHODZENIA ZAGRANICZNEGO I KRAJOWEGO
2003-04-04
2024-04-24
7414A - DORADZTWO FACHOWE, EKSPERTYZY, KANSULTING, KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE PROJEKTOWE I WDROŻENIOWE
2003-04-04
2024-04-24
7032A - ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SPRAWOWANIA ADMINISTRACJI I ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI
2003-04-04
2024-04-24
4525C - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE BUDOWNICTWA, ROBÓT MONTAŻOWYCH, REMONTOWYCH I MECHANICZNYCH
2003-04-04
2024-04-24
2661A - PRODUKCJA NA POTRZEBY BUDOWNICTWA
2003-04-04
2024-04-24
7032A - POŚREDNICTWO W ZAKRESIE WYNAJMU
2003-04-04
2024-04-24
5512Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TURYSTYKI, HOTELARSTWA, GASTRONOMII I KULTURY
2003-04-04
2024-04-24
7020Z - POŚREDNICTWO W ZAKRESIE WYNAJMU
2003-04-04
2024-04-24
7320A - PROWADZENIE WSZELKIEGO RODZAJU SZKOLEŃ, SEMINARIÓW I KONFERENCJI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie