KRS 0000238598
REGON22008455800000
NazwaPRESTIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRESTIGE
Data rejestracji 26 lip 2005 (19 lat temu) 26 lip 2005
Data usunięcia 19 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----, -----, GDAŃSK, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMTADEUSZ JANUSZ KALICKI
Wspólnik
2005-07-26
2006-05-25
POSIADA 100 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,-ZŁOTYCH
STEFAN KRZYSZTOF TORKOWSKI
Wspólnik
2005-07-26
2005-12-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,- ZŁOTYCH
STEFAN STUBIŃSKI
Wspólnik
2006-05-25
2017-07-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
TADEUSZ JANUSZ KALICKI
PREZES ZARZĄDU
2005-07-26
2006-05-25
STEFAN KRZYSZTOF TORKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-26
2005-12-08
STEFAN STUBIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-05-25
2014-01-27
2005-07-26
2006-05-25
BENIOWSKIEGO, 5, GDAŃSK, 80-382, GDAŃSK, POLSKA
2006-05-25
2014-04-09
CZARNY DWÓR, 4 B, GDAŃSK, 80-365, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie